ymddiriedolwyr LLANHILLETH MINERS INSTITUTE LTD
Rhif yr elusen: 1128924
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas John Whyatt | Cadeirydd | 15 January 2014 |
|
|
||||
Mark Etchells | Ymddiriedolwr | 19 August 2022 |
|
|
||||
Wayne Lewis | Ymddiriedolwr | 15 August 2022 |
|
|
||||
Jade Morgan | Ymddiriedolwr | 15 August 2022 |
|
|
||||
Kerry Carter | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Philip Terence Fiander | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Laura Anne Doel | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Julian Bosley | Ymddiriedolwr | 14 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.