Hanes ariannol BAUER RADIO'S CASH FOR KIDS CHARITIES
Rhif yr elusen: 1122062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.30m | £14.74m | £12.94m | £13.50m | £13.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.10m | £15.20m | £12.02m | £13.29m | £13.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.40m | £11.78m | £9.73m | £10.20m | £10.11m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £2.94m | £3.19m | £3.30m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.90m | £0 | £0 | £0 | £3.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.90k | £21.03k | £12.62k | £5.00k | £2.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.79m | £13.82m | £11.09m | £12.03m | £12.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.32m | £1.38m | £934.68k | £1.26m | £1.67m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £403.66k | £10.80k | £10.80k | £10.80k | £24.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £902.46k | £13.37m | £0 | £11.59m | £10.83m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.