ymddiriedolwyr BRITISH SOCIETY FOR PROTEOME RESEARCH
Rhif yr elusen: 1121692
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR Rainer Karl Cramer | Cadeirydd | 10 July 2018 |
|
|
||||
Dr Maike Langini | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Gina Eagle | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
|
||||
Professor Roman Fischer | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
|
||||
Dr Sara Ruth Hart | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
|
||||
Dr Harry James Whitwell | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
Dr Karin Barnouin | Ymddiriedolwr | 21 July 2015 |
|
|
||||
Dr Rosalind Elspeth Jenkins | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|
||||
DR Sara Zanivan | Ymddiriedolwr | 11 October 2013 |
|
|
||||
PROFESSOR STEPHEN PENNINGTON | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
||||
Dr ANDREW ROBERT PITT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.