BRITISH EDUTRUST FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
None at present
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Cyllid Arall
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
- 08 Chwefror 2017: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £1.41k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £116.91k | £15.69k | £275 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 17 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 16 Mehefin 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 APRIL 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15 MARCH 2007 AND 13 FEBRUARY 2008 AND CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME DATED 4 JULY 2007.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO ADVANCE FOR THE PUBLIC BENEFIT EDUCATION IN THE UNITED KINGDOM, IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION, BY ESTABLISHING, MAINTAINING, CARRYING ON, MANAGING AND DEVELOPING SCHOOLS, COLLEGES AND ACADEMIES AS CENTRES OF EXCELLENCE IN EDUCATION FOR ALL IRRESPECTIVE OF ABILITY, GENDER, CULTURE, FAITH, RACE OR NATIONALITY AND EMBRACING THE SHARED VALUES OF DIFFERENT RELIGIONS AND BELIEFS TO REFLECT THE INCLUSIVE, COHESIVE, DIVERSE AND MULTICULTURAL SOCIETY OF 21ST CENTURY BRITAIN ("ACADEMIES").
Maes buddion
IN THE UNITED KINGDM.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window