GREEN PARK SCHOOL AMENITIES FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We seek to provide extra curricular activities for children & young people of Green Park School who have profound and severe learning difficulties. Our newly built school enables us to offer additional resources/activities to all of our pupils. This includes short breaks, residential holidays and recreational activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dudley
- Swydd Stafford
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 08 Medi 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRY BOND | Cadeirydd | 01 April 2017 |
|
|
||||
Irene Maddox | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
ANGELA ANTOINETTE ESSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KERRY MARIE HALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LORRAINE CLAIR DAWNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85.30k | £27.32k | £39.88k | £29.12k | £39.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.28k | £43.44k | £5.61k | £10.74k | £90.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Chwefror 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
02 Chwefror 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Mawrth 2021 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Mawrth 2021 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 JUNE 2008
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE: (A) TO FOSTER MUTUAL HELP AND CO-OPERATION BETWEEN THE CHILDREN, THE PARENTS AND THE PROFESSIONALS INVOLVED IN THE LIVES OF THE CHILDREN WITH SEVERE AND PROFOUND LEARNING DIFFICULTIES AND ALL THOSE ENTRUSTED WITH THEIR CARE AT GREEN PARK SCHOOL, LOCATED IN BILSTON AND SERVING CHILDREN FROM THE NEARBY TOWNS OF WALSALL AND DUDLEY AND CITY OF WOLVERHAMPTON. (B) TO WORK FOR CLOSER CO-OPERATION AND THE CO-ORDINATION OF LOCAL ORGANISATIONS AND ASSOCIATIONS WITHIN THE AREA LOCAL TO THE SCHOOL. (C) TO RELIEVE THE NEEDS AND IMPROVE THE COMFORT OF THE CHILDREN WITH SEVERE LEARNING DIFFICULTIES AND PROFOUND LEARNING DIFFICULTIES.
Maes buddion
WALSALL AND DUDLEY AND CITY OF WOLVERHAMPTON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GREEN PARK SCHOOL
GREEN PARK AVENUE
BILSTON
WV14 6EH
- Ffôn:
- 01902555429
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window