Hanes ariannol CHANCE TO SHINE FOUNDATION LTD
Rhif yr elusen: 1123385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.66m | £5.24m | £4.74m | £6.04m | £7.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.76m | £4.12m | £4.38m | £5.65m | £7.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.22m | £1.11m | £953.00k | £997.00k | £985.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.89m | £4.73m | £4.12m | £5.47m | £6.61m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £757.00k | £489.00k | £600.00k | £555.00k | £489.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.00k | £25.00k | £22.00k | £14.00k | £46.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £154.00k | £96.00k | £242.00k | £197.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.58m | £3.23m | £3.45m | £4.57m | £5.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.17m | £896.00k | £928.00k | £1.08m | £1.24m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.00k | £33.00k | £38.00k | £49.00k | £97.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.75m | £2.40m | £3.15m | £3.92m | £5.15m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.