ymddiriedolwyr THE MATTHEW PROJECT
Rhif yr elusen: 1122801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Elizabeth Wiggins | Cadeirydd | 18 January 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Cahir | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Dr Richard Gilbert | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Dr Richard Cadman | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Robin Hepburn | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|||||
Neil Lawrence | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|||||
Rev Keith Nicholas James | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|||||
Alison Lamont | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Margaret Wade | Ymddiriedolwr | 05 November 2015 |
|
|
||||
MR GREG GIBSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEPHEN LOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.