YORK HIGH SCHOOL FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To further the education and advancement in life of the pupils of York High School by providing or assisting the provision of educational, recreational and other charitable facilities not normally provided otherwise.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Caerefrog
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 12 Chwefror 2008: Cofrestrwyd
- 17 Mehefin 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.60k | £48.63k | £18.66k | £77.16k | £30.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.62k | £44.60k | £27.31k | £66.71k | £21.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 09 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 24 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 24 Ionawr 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 DECEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE EDUCATION AND ADVANCEMENT IN LIFE OF THE PUPILS OF YORK HIGH SCHOOL BY PROVIDING OR ASSISTING THE PROVISION OF EDUCATION, RECREATIONAL AND OTHER CHARITABLE FACILITIES NOT NORMALLY PROVIDED OTHERWISE.
Maes buddion
NORTH YORKSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window