CHELMSFORD CHRISTIAN FESTIVAL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To plan, promote and organise public christian events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Essex
Llywodraethu
- 18 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
- 16 Ionawr 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2010 | 28/02/2011 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.33k | £15.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £309 | £19.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2011 | 29 Mai 2012 | 153 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2010 | 28 Mehefin 2011 | 182 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 FEBRUARY 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 15 APRIL 2008
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN CHELMSFORD FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY THE HOLDING OF PUBLIC CELEBRATIONS OF RELIGIOUS FESTIVALS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, CHELMSFORD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window