Hanes ariannol THE HOSPITAL OF GOD AT GREATHAM
Rhif yr elusen: 1123540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.92m | £4.92m | £5.02m | £5.03m | £3.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.02m | £5.67m | £5.38m | £5.75m | £5.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.01m | £3.04m | £3.11m | £3.16m | £1.95m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £101.68k | £182.88k | £113.23k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £42.15k | £31.02k | £115.27k | £19.05k | £8.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.05m | £4.07m | £4.07m | £4.16m | £3.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £826.51k | £821.96k | £838.19k | £853.73k | £872.42k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £108.62k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.69m | £5.17m | £4.93m | £5.36m | £4.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £326.23k | £504.31k | £446.17k | £388.23k | £545.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £26.52k | £25.54k | £32.93k | £32.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £108.38k | £99.20k | £53.00k | £96.62k | £99.19k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £326.23k | £504.31k | £446.17k | £388.23k | £545.29k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.