SOFII FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Online showcase of fundraising, innovation and inspiration for charitable organisations all over the world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Mehefin 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Little | Cadeirydd | 24 March 2021 |
|
|
||||
Kevin Delaney | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Victor van der Veen | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Joao Paulo de Andrade Vergueiro | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Bharati Ramachandran | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Charmaine Shah | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Andrew Peter Watt | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|||||
Rachael Moore | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Angelique Masse Nguyen | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.42k | £61.96k | £64.69k | £87.75k | £44.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.89k | £65.00k | £54.01k | £65.54k | £51.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 MARCH 2008
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE THE EFFICIENCY AND EFFICACY OF CHARITIES WORLD-WIDE, IN PARTICULAR (WITHOUT LIMITATION)THROUGH ADVISING PEOPLE ABOUT SUCCESSFUL CHARITABLE FUNDRAISING ACTIVITIES.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 CHELSEA PARK GARDENS
LONDON
SW3 6AF
- Ffôn:
- 07903960998
- E-bost:
- davidcarrington@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window