Hanes ariannol THE NUCLEAR INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1125404
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £972.74k | £475.88k | £848.50k | £1.15m | £1.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £746.83k | £739.97k | £949.00k | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.31k | N/A | £85.50k | £6.74k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £710.28k | N/A | £12.46k | £4.70k | £10.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £246.33k | N/A | £745.81k | £1.13m | £1.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.83k | N/A | £4.73k | £4.74k | £13.09k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £676.45k | N/A | £738.17k | £947.19k | £1.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £399.64k | N/A | £1.80k | £1.81k | £2.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £14.04k | £12.70k | £14.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £1.80k | £1.81k | £2.20k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.