Hanes ariannol BARNARD CASTLE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1125375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.99m | £8.48m | £9.29m | £10.57m | £11.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.37m | £9.18m | £9.75m | £10.22m | £11.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £487.48k | £34.55k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.02m | £115.49k | £114.84k | £15.94k | £384.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £77.60k | £2.37k | £85.04k | £192.23k | £189.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.83m | £7.86m | £9.08m | £10.35m | £11.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.53k | £12.77k | £14.36k | £16.32k | £54.80k | |
|
Incwm - Arall | £55.61k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £900.00k | £5.50k | £22.89k | £7.87k | £316.85k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.34m | £9.17m | £9.66m | £10.15m | £11.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.57k | £4.03k | £89.72k | £72.33k | £55.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £79.01k | £69.55k | £83.86k | £87.22k | £273.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.41k | £3.50k | £3.97k | £3.82k | £3.23k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.