ymddiriedolwyr BARNARD CASTLE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1125375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Stewart Clouston | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Alice Elizabeth Rhodes | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Katie Jane Marshall | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Salma Abdelmoniem Abdelbagi Ali | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Paul Anthony Kelsall | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Erland Robert Rendall | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Nicholas John Bliss | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Ian Martin Allison | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|
||||
Donna Vinsome | Ymddiriedolwr | 31 October 2017 |
|
|||||
Robert Iain Moffat | Ymddiriedolwr | 31 October 2017 |
|
|
||||
Dr Jonathan Elphick | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
PETER MOTHERSILL | Ymddiriedolwr | 27 June 2013 |
|
|
||||
GEORGE M RICHARDSON COUNCILLOR | Ymddiriedolwr | 23 May 2012 |
|
|
||||
CATHERINE SUNLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID OSBORNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR DON STARR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR PETER HODGES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.