Hanes ariannol THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD (RCCG) CITY OF PRAISE

Rhif yr elusen: 1127435
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £106.70k £102.59k £136.93k £204.44k £243.23k
Cyfanswm gwariant £98.24k £78.43k £111.00k £157.53k £180.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.42k £10.00k £5.54k £26.16k £43.75k