THE BUTTERFLY GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is the only organisation in the UK who cares for those affected by immune, auto immune and chronic disorders under the one umbrella with over 150 conditions supported primarily in Lancashire but not exclusively. The charity can be contacted directly on 01253 299 990 for full information on all its services and support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Blackpool
Llywodraethu
- 09 Medi 2008: Cofrestrwyd
- 26 Ionawr 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.36k | £11.60k | £40.15k | £41.06k | £34.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.97k | £23.32k | £34.17k | £45.47k | £38.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 31 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 31 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 30 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 30 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 13 Rhagfyr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 13 Rhagfyr 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 SEPTEMBER 2007 AS AMENDED 26 FEBRUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION OF GOOD HEALTH OF PERSONS AFFECTED BY IMMUNE AND AUTO IMMUNE ILLNESSES BY SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, BLACKPOOL.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window