HERNE BAY PIER TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The preservation, renovation, reconstruction and enhancement of Herne Bay Pier as a building of special architectural and historic interest. The promotion and use of the pier for recreational purposes and a community and heritage building for the use and benefit of all inhabitants and visitors to Herne Bay.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 25 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Blake | Cadeirydd | 20 August 2019 |
|
|
||||
Michael Paul Scott | Ymddiriedolwr | 16 January 2025 |
|
|
||||
Michael Paul Tucker | Ymddiriedolwr | 11 February 2024 |
|
|
||||
Clive Forsyth Austin | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Susan Pearl Halfpenny | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
David Townsend | Ymddiriedolwr | 24 February 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £152.20k | £172.09k | £140.60k | £200.51k | £173.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £148.98k | £177.24k | £134.56k | £133.47k | £108.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £42.49k | £73.32k | £10.79k | £450 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 20 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 20 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 07 Hydref 2021 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 07 Hydref 2021 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 31 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 31 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 JULY 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 5 FEBRUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
1 THE PRESERVATION, RENOVATION, RECONSTRUCTION AND ENHANCEMENT OF HERNE BAY PIER AND THE SURROUNDING AREA ('THE PIER) AS A BUILDING OF SPECIAL ARCHITECTURAL AND HISTORICAL INTEREST, AND 2 THE PROMOTION AND USE OF THE PIER FOR RECREATIONAL PURPOSES AND AS A COMMUNITY AND HERITAGE BUILDING FOR THE GENERAL USE AND BENEFIT OF ALL THE INHABITANTS OF AND VISITORS TO THE TOWN OF HERNE BAY AND THE SURROUNDING AREA
Maes buddion
HERNE BAY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Herne Bay Pier Trust
The White House
Central Parade
HERNE BAY
CT6 5JN
- Ffôn:
- 07736783436
- E-bost:
- info@hernebaypier.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window