ymddiriedolwyr CHARITABLE GIVING
Rhif yr elusen: 1128013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Richard Sale | Cadeirydd | 16 September 2019 |
|
|
||||
David Pressey | Ymddiriedolwr | 02 March 2024 |
|
|||||
Christopher James Tremain | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Caroline Furze | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|||||
Paul Richard Lorimer Lane | Ymddiriedolwr | 19 August 2022 |
|
|
||||
Edward Matthew Giles Roberts | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
PETER DAVID ARMSTRONG | Ymddiriedolwr | 12 February 2021 |
|
|||||
Charles Brook | Ymddiriedolwr | 21 April 2017 |
|
|
||||
Joanna Smart | Ymddiriedolwr | 21 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.