THE WOOLHOPE DOME ENVIRONMENTAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust is active in disbursing small grants for ecological purposes generally totalling up to £10,000 per annum. These are primarily for smallscale projects in the Woolhope Dome area of England but the trustees will also consider applications from a broader geographical area if these fit with the objectives of the trust.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JAMES EDWARD BENNETT | Cadeirydd |
|
|
|||||
ROBERT HALL | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Dr Frank Warwick | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
||||
Ian Tanner | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.47k | £43.38k | £10.59k | £12.36k | £9.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.13k | £4.65k | £12.98k | £9.26k | £29.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Tachwedd 2024 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST MADE 30 JANUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHER THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS") THE AREA OF BENEFIT SHALL BE WORLD-WIDE BUT PRIORITY SHOULD BE GIVEN TO PROJECTS AND SCHEMES ON OR RELATED TO THE WOOLHOPE DOME BIODIVERSITY ENHANCEMENT AREA OF SOUTHERN HEREFORDSHIRE ("THE AREA OF BENEFIT") 1. FOR THE ENHANCEMENT OF WILDLIFE CONSERVATION. 2. FOR THE REMEDIATION OF DERELICT AND CONTAMINATED LAND FOR WILDLIFE CONSERVATION. 3. FOR THE USE OF RARE OR TRADITIONAL BREED LIVESTOCK TO PROMOTE BIODIVERSITY IN SPECIES-RICH MEADOWS. 4. FOR THE PUBLIC APPRECIATION AND ENJOYMENT OF THE COUNTRYSIDE INCLUDING DISABLED ACCESS. 5. FOR THE EDUCATION BOTH FORMAL AND INFORMAL IN ECOLOGY, CONSERVATION AND SUSTAINABLE FARMING AND FORESTRY. 6. FOR GENERAL CHARITABLE PURPOSES.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 Coniston Road
Coventry
CV5 6GU
- Ffôn:
- 02476691158
- E-bost:
- wdetrust@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window