LIFECHURCH LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Christian religion through worship, preaching and teaching of Christian doctrine and principles, fellowship and the distribution of Bible teaching in various forms inc. media. The instruction and care of Christians including young people and children. Care of people that are in need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Middlesbrough
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 17 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
- 18 Awst 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.93k | £3.86k | £3.21k | £2.82k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.77k | £5.86k | £2.83k | £3.03k | £298 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 MARCH 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 13 FEBRUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
* THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION THROUGH WORSHIP, PREACHING AND TEACHING OF CHRISTIAN DOCTRINE AND PRINCIPLES, FELLOWSHIP, AND THE DISTRIBUTION OF BIBLE TEACHING IN ALL FORMS OF MEDIA, AND THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH GENERALLY * THE INSTRUCTION AND CARE OF CHRISTIANS INCLUDING YOUNG PEOPLE AND CHILDREN * THE ADVANCEMENT OF EDUCATION ON THE BASIS OF CHRISTIAN PRINCIPLES AND WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING THE PROVISION OF SUCH EDUCATION IN ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT * THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP, POVERTY OR DISTRESS OR AGED OR SICK
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL AND OVERSEAS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window