ymddiriedolwyr THE SKINNERS' ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 1127772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertram Beor-Roberts | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Andrew Christopher Glanvile Millard | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Anna Catherine Brunner | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Barry Peat | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
HUGH ANTHONY CHARLES TIDBURY | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|||||
Kathryn Jane Coleman | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Louise Lodge | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
Dr Caroline Mary Anderson | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
James Seymour Lionel Cohen QVRM | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|||||
MARY STALLEBRASS | Ymddiriedolwr | 07 January 2013 |
|
|
||||
EVAN DAVID LEWIS PRICE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr CATHERINE MARGARET ROE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.