Hanes ariannol THE ROYAL PINNER SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1128414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (79 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £793.40k | £195.97k | £146.87k | £336.17k | £677.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £605.22k | £625.01k | £594.68k | £656.52k | £630.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £602.25k | N/A | N/A | N/A | £556.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £191.15k | N/A | N/A | N/A | £121.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £149.07k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £581.47k | N/A | N/A | N/A | £610.37k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £23.75k | N/A | N/A | N/A | £20.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.33k | N/A | N/A | N/A | £37.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £23.75k | N/A | N/A | N/A | £20.20k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.