GEOIDS MUSICAL THEATRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Theatrical productions, concerts, workshops
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 24 Mawrth 2009: Cofrestrwyd
- GEOIDS (Enw gwaith)
- GEOIDS AMATEUR OPERATIC SOCIETY (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Lee Thacker | Cadeirydd | 15 June 2024 |
|
|
||||
Natasha Tamanda Msanide | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Rebecca Katherine Lillie | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Eleanor Claire Strutt | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Anna Trofimova | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Hans Johan Samuelsson | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Edward John Steward | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Sean Alfie Westwood | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Tama Yan Xiang Knight | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Lucy Sweeney | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Lauren Jane Price | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Lydia Alice James | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Melissa Xqloliso Chitura-Bidwell | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.46k | £58.21k | £48.48k | £36.57k | £517 | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.64k | £63.87k | £47.86k | £37.97k | £741 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 98 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 98 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 464 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 464 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 829 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 829 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18/10/2008 AS AMENDED ON 20/03/2009 AS AMENDED ON 16/11/2012
Gwrthrychau elusennol
(A) TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE DRAMATIC AND MUSICAL ARTS AND TO FURTHER THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION AND TASTE IN THE SAID ARTS. (B) THE PROVISION OF SUCH GRANTS AND DONATIONS FOR INDIVIDUALS OR SUCH CHARITABLE ASSOCIATIONS, BODIES AND ORGANISATIONS AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 Leverton Close
LONDON
N22 7BT
- Ffôn:
- 07932583483
- E-bost:
- info@geoidsmt.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window