EAST ANGLIAN BULL TERRIER CLUB WELFARE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The EABTC Welfare Trust provides welfare services to English Bull Terriers placed in its care, and seeks, wherever possible, to find suitable homes for such dogs. In collaboration with the East Anglian Bull Terrier Club it runs events to raise funds to support the aims of the Trust. 4 dogs were rehomed by the Trust in 2013.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
- Essex
- Norfolk
- Swydd Buckingham
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Hertford
- Swydd Lincoln
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 09 Hydref 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvonne Morgans Romagna | Ymddiriedolwr | 09 January 2022 |
|
|
||||
Alex Bland | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
||||
CHRIS CHILMAID | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATHY MILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.36k | £85 | £76 | £95 | £410 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.92k | £563 | £500 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Rhagfyr 2021 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10 AUGUST 2009
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF BULL TERRIERS (HEREIN AFTER REFERRED TO AS ANIMALS) IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND IN PARTICULAR TO PROVIDE AND MAINTAIN RESCUE HOMES OR OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION CARE AND TREATMENT OF SUCH ANIMALS. TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS BY PROVIDING APPROPRIATE CARE PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR ANIMALS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ANIMALS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36 THE LANE
HAUXTON
CAMBRIDGE
CB22 5HP
- Ffôn:
- 01223873227
- E-bost:
- alex_bland@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window