LIVING AWARENESS TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Since its creation in 2008 the Living Awareness Trust has become more defined in its purpose. Trustees have been added, child protection and equal opportunities policies put in place. Dance Aware / Living Awareness Trust is one of the few independent charities working within diversity dance, led by a disabled director, Michael Mitchell who choreographs from a wheel chair.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Dorset
- Wiltshire
Llywodraethu
- 23 Medi 2009: Cofrestrwyd
- 09 Gorffennaf 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 20 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 30 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 15 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST MADE 6 JULY 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE THE EDUCATION OF DISABLED AND NON-DISABLED PEOPLE BY THE ENCOURAGEMENT OF CO-OPERTIVE WORK WITHIN THE FIELDS OF DANCE AND MOVEMENT AS A WAY OF BOARDING OPPORTUNITIES FOR DISABLED AND NON-DISABLED PEOPLE TO BECOME INVOLVED IN INTEGRATED DANCE AND PERFORMANCE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window