INTEGRATE UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Integrate UK is a youth led charity which provides benefit to young people, especially from minoritised and racialised communities and cultures nationally.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Mehefin 2009: Cofrestrwyd
- INTEGRATE UK (Enw gwaith)
- INTEGRATE BRISTOL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shabnam Grewal | Ymddiriedolwr | 08 February 2025 |
|
|
||||
Henry Dang Leung Chan | Ymddiriedolwr | 08 January 2025 |
|
|
||||
Daisy Elizabeth Miceli | Ymddiriedolwr | 17 December 2024 |
|
|
||||
Joanna Paran | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Ursule Diankela | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|
||||
Janet Fyle | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £429.47k | £473.06k | £234.01k | £374.28k | £372.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £263.70k | £274.61k | £257.10k | £268.99k | £344.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.37k | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27 FEB 2009 AS AMENDED BY DEED DATED 07 MAY 2009 AS AMENDED BY DEED DATED 11 SEP 2015 AS AMENDED BY DEED DATED 22 JUL 2016 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 07 SEP 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS SHALL BE FOR THE PUBLIC BENEFIT, YOUNG PEOPLE AND ADULTS ESPECIALLY FROM BMER COMMUNITIES AND CULTURES MAINLY IN AND AROUND BRISTOL BUT ALSO NATIONALLY AND INTERNATIONALLY BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: 1. ADVANCEMENT OF EDUCATION BY RAISING ASPIRATIONS, EDUCATIONAL ATTAINMENT AND LIFE CHANCES OF YOUNG PEOPLE BY: - PROMOTING THE INTEGRATE BRISTOL MODEL OF EMPOWERING YOUNG PEOPLE THROUGH PEER EDUCATION. - NURTURING AND PROVIDING NEW AND TRANSFERABLE SKILLS, SUCH AS; PEER MENTORING, RESEARCH, PUBLIC SPEAKING, TRAINING ETC. - PROVIDING EMPOWERING EXPERIENCES FOR THE YOUNG PEOPLE TO TAKE INCREASING RESPONSIBILITY FOR THEIR ACTIVITIES, THEIR LEARNING, THEMSELVES AND EACH OTHER. - ENSURING YOUNG PEOPLE HAVE AN EQUAL SAY IN THE DECISION MAKING AND DEVELOPMENT OF ALL INTEGRATE BRISTOL STRATEGY AND DELIVERY. 2. PROMOTION OF GENDER EQUALITY BY SUPPORTING YOUNG PEOPLE TO DEAL WITH AND CHALLENGE: - FGM– TO END THIS WITHIN A GENERATION - DOMESTIC ABUSE AND SEXUAL VIOLENCE - PATRIARCHAL INTERPRETATIONS OF CULTURE
Maes buddion
BRISTOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 6
Montpelier Central
Station Road
Montpelier
BRISTOL
BS6 5EE
- Ffôn:
- 0117 907 2998
- E-bost:
- lisa.zimmermann@integrateuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window