THE TAURUS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation makes grants to Charities of its own choice in furtherance of its charitable objectives. No replies or acknowledgements will be sent to unsolicited applications or correspondence.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
- Yr Alban
Llywodraethu
- 04 Hydref 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 1078959 THE ALAN AND PRISCILLA FENTON CHARITABLE TRUST
- 06 Mawrth 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN GEOFFREY FENTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard Felsenstein | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
ann clelland | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Charles Vermont | Ymddiriedolwr | 12 July 2019 |
|
|
||||
James Tristian Goodman | Ymddiriedolwr | 12 January 2018 |
|
|
||||
Katherine Ekers | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
|
||||
Anthony Felsenstein | Ymddiriedolwr | 02 October 2014 |
|
|
||||
Dominic Fenton | Ymddiriedolwr | 07 April 2014 |
|
|
||||
Wendy Flora Pollecoff | Ymddiriedolwr | 19 December 2012 |
|
|||||
CAROLE ANN ELIZABETH COOK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Denis Felsenstein | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PRISCILLA ROSEMARY FENTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.14k | £1.30m | £30.95k | £645.79k | £31.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £336.84k | £675.31k | £536.20k | £355.86k | £486.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.26m | N/A | £615.63k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £33.16k | N/A | £30.03k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £126 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £630.00k | N/A | £344.97k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £11.91k | N/A | £10.89k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £12.70k | N/A | £3.65k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £11.91k | N/A | £10.89k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £33.39k | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2023
(Mae'r cyfrifon |
28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Tachwedd 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Tachwedd 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12 JANUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE. IT IS RECOGNISED THAT THE DEFINITION OF WHAT IS "CHARITABLE" ACCORDING TO ENGLISH LAW CHANGES OVER TIME AND IT IS INTENDED THAT (WHILST NOTHING SHOULD BE DONE WHICH IS NOT EXCLUSIVELY CHARITABLE AT THE DATE THAT IT IS DONE) THE OBJECTS OF THE CHARITY SHOULD CHANGE IN LINE WITH THE LAWS OF ENGLAND SO THAT IN THE FUTURE THINGS MAY BE DONE (WHEN THEY ARE CHARITABLE) WHICH ARE NOT CHARITABLE AT THE DATE OF THIS DEED. THE TRUSTEES SHALL PAY OR APPLY OR CAUSE TO BE APPLIED AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR DISCRETION THINK FIT THE INCOME AND IF AND IN SO FAR AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT THE CAPITAL OF THE CHARITY IN PROMOTING THE OBJECTS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FORSTERS LLP
22 BAKER STREET
LONDON
W1U 3BW
- Ffôn:
- 020 7863 8580
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window