Hanes ariannol AFFINITY TRUST
Rhif yr elusen: 1139891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.20m | £57.38m | £57.00m | £58.38m | £93.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.68m | £57.12m | £56.83m | £57.24m | £96.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £53.82m | £56.04m | £56.11m | £56.01m | £91.99m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £301.98k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.42k | £2.25k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £54.71m | £56.94m | £56.96m | £58.32m | £92.96m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £43.89k | £76.03k | £33.78k | £59.13k | £159.76k | |
|
Incwm - Arall | £444.79k | £353.53k | £35.06k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £54.67m | £57.11m | £56.82m | £57.22m | £96.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.09k | £9.05k | £10.71k | £16.96k | £71.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £112.93k | £0 | £97.46k | £97.55k | £118.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.09k | £0 | £10.71k | £16.96k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.