THE WEST ESSEX ALCOHOL AND DRUGS SERVICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ADAS provides services to individuals and families affected by addiction issues including the following: - Advice and information - Assessments - Counselling & Psychotherapy - Day care programmes including group activities - Aftercare programmes The ADAS Child and Family Support Services provides: -Child Therapy -Family and Couples therapy -Parenting support
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £207,000 o 1 gontract(au) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 23 Ebrill 2009: Cofrestrwyd
- 10 Chwefror 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £359.84k | £296.68k | £296.83k | £284.33k | £305.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £315.00k | £290.00k | £310.59k | £309.15k | £332.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £216.10k | £216.10k | £207.00k | £207.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.50k | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 07 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 07 Ionawr 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 APRIL 2009 as amended on 14 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
1 THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM PROBLEMS CAUSED BY ADDICTION ISSUES AND, IN PARTICULAR, THE DEVELOPMENT OF COUNSELLING AND COMPLEMENTARY THERAPIES FOR ALL PEOPLE IN NEED OF HEALTH CARE. 2 TO ADVANCE THE HEALTH EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC ON ALL MATTERS RELATING TO SUBSTANCE MISUSE AND, IN PARTICULAR, DEVELOPING HEALTH EDUCATION TO PREVENT SUBSTANCE MISUSE AMONGST YOUNG PEOPLE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window