HARINGEY SHED LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Haringey Shed is an inclusive theatre company which offers performing arts opportunities to children and young people in Haringey, North London. We run theatre, dance and music workshops and put on professionally produced performances involving 2,000 children and young people. Over 1 in 3 of our young people has special needs or needs extra support due to behavioural issues.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £55,449 o 5 gontract(au) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
94 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Haringey
Llywodraethu
- 15 Mai 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN JACOB | Cadeirydd | 23 November 2017 |
|
|
||||
Juliette Tive-Hive | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Conor Francis Hunt | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Francesca Garforth | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Nathan Thomas Patrick Tuft | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Louise Catherine Lear | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Joshua Agada | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
MICHAEL ELWYN | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|
||||
BARBARA RAJKUMAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MS MARGO LEICESTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £321.08k | £258.71k | £299.84k | £292.42k | £278.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £275.01k | £211.58k | £305.56k | £301.26k | £318.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £36.55k | N/A | £36.55k | £55.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.26k | £28.26k | N/A | £25.76k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 APRIL 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE WHO REQUIRE HELP WITH MOBILITY, COMMUNICATION OR BEHAVIOUR, IN THE PERFORMING ARTS INCLUDING MUSIC, DANCE, AND DRAMA IN ORDER TO ENCOURAGE THEIR INDEPENDENCE AND INTEGRATION INTO THE COMMUNITY.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
H S Theatre
The Irish Centre
Pretoria Road
LONDON
N17 8DX
- Ffôn:
- 02088017209
- E-bost:
- info@haringeyshed.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window