Hanes ariannol VOICES IN EXILE
Rhif yr elusen: 1130363
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £223.44k | £424.54k | £522.60k | £482.35k | £617.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £249.91k | £297.67k | £326.57k | £390.60k | £552.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £89.27k | £180.32k | £168.87k | £202.39k | £267.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £28.96k | £6.64k | N/A | £75.45k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £396.92k | N/A | £348.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £125.68k | N/A | £268.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £326.57k | N/A | £552.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £38.18k | N/A | £3.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.