CLARE HALL IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE EDUCATION, LEARNING AND RESEARCH IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£6,134,030
Roddion a chymynroddion | £1.29m | |
Weithgareddau elusennol | £3.43m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.41m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£5,113,651
Codi arian | £169.03k | |
Weithgareddau elusennol | £4.90m | |
Arall | £47.83k |
£1,360,866 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £216.86k | |
Gwariant elusennol | £4.90m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.02m |
Codi arian a Arall Gwariant | £216.86k | |
Gwariant elusennol | £4.90m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.38m |
Pobl

70 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 13 Awst 2010: Cofrestrwyd
- CLARE HALL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Andreas Moerkved Hellenes | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Professor Manohar Bance | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Professor Emilio Artacho | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Professor Maria Grazia Spillantini | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Professor Charles Gordon Smith | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Per Andrew Reiff-Musgrove | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|||||
Dr Holly Hedgeland | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr Rachel Jean Sippy | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Professor Andrew Blake | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR CHARLES ALAN SHORT | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.87m | £3.13m | £4.58m | £5.03m | £6.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.30m | £3.74m | £4.35m | £5.12m | £5.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £361.32k | £219.59k | £778.43k | £573.15k | £1.29m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.43m | £1.72m | £2.67m | £3.22m | £3.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £22.50k | £0 | £333.64k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.08m | £1.10m | £1.13m | £1.24m | £1.41m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £88.57k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £201.08k | £257.65k | £56.47k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.02m | £3.49m | £4.08m | £4.87m | £4.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £244.14k | £200.60k | £92.85k | £111.59k | £169.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.00k | £12.50k | £15.12k | £18.90k | £20.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £35.88k | £45.12k | £180.74k | £138.07k | £47.83k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £9.38m | £9.11m | £8.81m | £8.51m | £8.22m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £28.99m | £33.33m | £32.57m | £32.25m | £34.14m | |
|
Cyfanswm asedau | £642.01k | £1.58m | £2.08m | £843.69k | £1.27m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£995.88k | -£796.09k | -£515.89k | -£551.00k | -£345.20k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.77m | £3.99m | £3.90m | £2.42m | £2.21m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 13 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 13 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 21 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 21 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 18 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 18 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARTER OF 22 OCTOBER 1985 AND STATUTES LAST AMENDED IN 2008
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE EDUCATION, LEARNING AND RESEARCH IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE; 2) TO PROVIDE FOR MEN AND WOMEN WHO SHALL BE MEMBERS OF THE UNIVERSITY A COLLEGE WHEREIN THEY MAY WORK FOR POSTGRADUATE DEGREES IN THE UNIVERSITY OR MAY CARRY OUT POSTGRADUATE OR OTHER SPECIAL STUDIES AT CAMBRIDGE PROVIDED THAT NO MEMBER OF THE COLLEGE AND NO CANDIDATE FOR MEMBERSHIP THEREOF SHALL BE SUBJECT TO ANY TEST OF A RELIGIOUS, POLITICAL OR SOCIAL CHARACTER.
Maes buddion
CAMBRIDGESHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CLARE HALL
HERSCHEL ROAD
CAMBRIDGE
CB3 9AL
- Ffôn:
- 01223332360
- E-bost:
- BURSAR@CLAREHALL.CAM.AC.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window