ymddiriedolwyr CHRISTIAN MEDICAL FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1131658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellie McBain | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
Alana Atkinson | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
Dr Alice Gerth | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
Wesley Kai-Xian McLoughlin | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Professor Robert J Moots | Ymddiriedolwr | 03 December 2022 |
|
|
||||
Dr Paula Busuulwa | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Jennifer McKelvin | Ymddiriedolwr | 27 February 2022 |
|
|
||||
Dr Nicholas Charles Lipscomb | Ymddiriedolwr | 04 December 2021 |
|
|
||||
Timothy James | Ymddiriedolwr | 16 May 2020 |
|
|
||||
Dr Rebecca Horton | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
Howard Lyons | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|||||
David Khoo | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||
Dr Euan McRorie | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.