ymddiriedolwyr KEELMAN HOMES LIMITED
Rhif yr elusen: 1133321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhiannon Piasecki | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Marc Edwards | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Iftekar Alom | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Tom Winter | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Scott Robinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Joanne Angela Giles | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
John Adams | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|||||
Jason Wylie | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.