YOUNG MUSIC MAKERS OF DYFED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To organise an educational programme in the art and craft of music composition. The programme includes workshops, tutorials and a master class/final concert. Workshops are also held for special schools in the area. To advance education in music in particular by holding an annual competitions for young instrumental players up to the age of 19 years and through the provision of public concerts
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Ceredigion
- Sir Benfro
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 28 Medi 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cathy Morris | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Madeleine Louise Welch | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|
||||
Conway Morgan | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
Sarah Sharpe | Ymddiriedolwr | 18 January 2019 |
|
|
||||
EMYR WYNNE JONES | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
||||
GAYE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
||||
JANE LEGGETT | Ymddiriedolwr | 14 December 2011 |
|
|||||
PATRICIA NORBURY | Ymddiriedolwr | 14 December 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.73k | £8.24k | £21.57k | £15.21k | £23.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.04k | £6.92k | £16.32k | £22.10k | £21.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.33k | N/A | N/A | £1.50k | £2.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 27 Mehefin 2024 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 05 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 2 JUNE 2009 as amended on 04 Sep 2018 as amended on 07 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE MUSIC EDUCATION AND SKILLS OF YOUNG PEOPLE, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY , IN THE THREE COUNTIES OF DYFED (CARMARTHENSHIRE, CEREDIGION AND PEMBROKESHIRE).
Maes buddion
(CARMARTHENSHIRE, CEREDIGION AND PEMBROKESHIRE).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Grange Gardens
LLANTWIT MAJOR
CF61 2XB
- Ffôn:
- 07977547137
- E-bost:
- ymmdyfed@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window