SOLUTIONS FOR COMMUNITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide advice and information work that supports disadvantaged communities to access mainstream services Provide solutions with practical activities to improve local neighborhoods like Children and Youth work for Music, play groups, elderly with Coaching and Mentoring Support and recruit volunteers from within the UK and outside to work in disadvantaged community projects
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Barking And Dagenham
- Newham
- Redbridge
- Cenia
- Sweden
- Uganda
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
- WAY OF HOLINESS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTHER NABATANZI KYAZZE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID FREDERICK KROLL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RACHEAL NERIAH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.56k | £85.88k | £99.02k | £125.10k | £105.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £99.90k | £88.49k | £93.04k | £123.41k | £104.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 07 Medi 2024 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 07 Medi 2024 | 69 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 19 Mehefin 2023 | 354 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 19 Mehefin 2023 | 354 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 20 Hydref 2021 | 112 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 20 Hydref 2021 | 112 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 19 Awst 2020 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 19 Awst 2020 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/08/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/05/2010 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28/06/2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 29/12/2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 15/03/2012
Gwrthrychau elusennol
= TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC = TO ADVANCE EDUCATION AND RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP AMONGST THOSE SEEKING ASYLUM AND THOSE WITHIN THE AFRICAN COMMUNITY IN THE UK IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF ADVICE, COUNSELLING AND A SIGNPOSTING SERVICE = THE RELIEF OF POVERTY FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY AMONG WIDOWS AND ORPHANS OF HIV/AIDS AND OTHER CHILDREN WHO HAVE LOST THEIR MOTHERS THROUGH CHILDBIRTH AND ILLNESS IN THE UK AND OVERSEAS ESPECIALLY UGANDA AND KENYA
Maes buddion
THE UK AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 BOND STREET
LONDON
E15 1LT
- Ffôn:
- 020 8923 2696
- E-bost:
- office@sofco.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window