Hanes ariannol HOLY LAW SOUTH BROUGHTON CONGREGATION
Rhif yr elusen: 1133404
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £247.96k | £270.63k | £293.53k | £290.16k | £305.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £236.67k | £255.91k | £279.65k | £278.85k | £303.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.50k | N/A | £17.66k | £19.76k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.