ymddiriedolwyr LONGFIELD HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1133679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Richard Ollard | Cadeirydd | 25 February 2016 |
|
|||||
Hannah Thompson | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Rosy Crehan | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|
||||
Clare Cary | Ymddiriedolwr | 25 February 2016 |
|
|
||||
Christina Hughes-Onslow | Ymddiriedolwr | 25 February 2016 |
|
|
||||
JAMES GARDINER-HILL | Ymddiriedolwr | 20 September 2013 |
|
|
||||
KIKELUMO OMONUA | Ymddiriedolwr | 15 September 2013 |
|
|
||||
PATRICIA OMONUA | Ymddiriedolwr | 15 September 2013 |
|
|
||||
JULIET WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 15 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.