Hanes ariannol VISIONARY - LINKING LOCAL SIGHT LOSS CHARITIES
Rhif yr elusen: 1135360
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £688.27k | £563.23k | £341.07k | £358.67k | £473.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £683.26k | £437.34k | £377.94k | £381.62k | £422.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £579.96k | £448.91k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £29.88k | £28.09k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £78.42k | £86.24k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £683.26k | £437.34k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £11.03k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.