THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR JEWISH STUDIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Organise, fund and support congresses, conferences, workshops and academic events on subjects related to scholarly Jewish Studies; Publish bi-annual journal (EJJS); Host website providing services to the academic Jewish studies community; Publish monthly newsflash for EAJS members; Provide a funding information service; Support cooperation among academics involved in academic Jewish studies
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
19 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Rydychen
- Gwlad Pwyl
- Norwy
- Rwsia
- Ukrain
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 01 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Marzena Bogna Zawanowska | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Dr Pablo Antonio Torijano Morales | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Dr Javier Castano Gonzalez | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Dr Miriam Daniela Ruerup | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Dr Merle Ellen Rubin | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Professor Francois Guesnet | Ymddiriedolwr | 21 July 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | 30/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £127.42k | £117.81k | £132.75k | £59.79k | £184.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £256.97k | £150.48k | £124.97k | £94.47k | £140.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2021 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2021 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2020 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2020 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 JANUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
1 THE ADVANCEMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT OF SCHOLARLY JEWISH STUDIES IN EUROPE 2 THE ADVANCEMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT OF RESEARCH IN JEWISH STUDIES AND TEACHING OF JEWISH STUDIES AT EUROPEAN UNIVERSITIES AND OTHER PLACES OF HIGHER EDUCATION AND LEARNING
Maes buddion
EUROPE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
109 Clarendon Institute Building
Walton Street
Oxford
OX1 2HG
- Ffôn:
- 01865 610439
- E-bost:
- admin@eurojewishstudies.org
- Gwefan:
-
eurojewishstudies.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window