Ymddiriedolwyr BC Partners Foundation
Rhif yr elusen: 1136956
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Devine | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Marco Castelli | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Laurian Douin | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Matthew George Evans | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
||||
Cedric Dubourdieu | Ymddiriedolwr | 13 December 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.