Hanes ariannol WARWICK STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1136894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.00m | £7.97m | £5.47m | £8.03m | £8.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.27m | £10.85m | £5.31m | £6.24m | £8.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £657.01k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.92m | £3.57m | £3.05m | £3.18m | £3.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.62m | £1.49m | £1.22m | £1.59m | £1.75m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.46m | £2.91m | £538.47k | £3.26m | £3.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.23k | £4.39k | £434 | £1.35k | £26.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.11m | £7.00m | £4.43m | £5.02m | £7.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.16m | £1.04m | £878.14k | £1.22m | £1.33m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £76.44k | £15.31k | £103.21k | £44.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £405.71k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £2.81m | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.