BRITISH PAKISTAN FOUNDATION FOR DEVELOPMENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To engage, unite, and empower the UK's more than 1.5 million British Pakistanis, by bringing them together, giving them a voice, and supporting their socio-economic development through a platform that serves and protects the best interests of the British Pakistani community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
- Pakistan
Llywodraethu
- 01 Medi 2010: Cofrestrwyd
- BPF (Enw gwaith)
- BRITISH PAKISTAN FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHSON TORU | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||||||||||||
Dr Shahid Latif | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|||||||||||||||
Marium Qaiser | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|||||||||||||||
Faria Harooj Ali | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||||||||||||
ZAHRA SHAH | Ymddiriedolwr | 11 September 2017 |
|
|||||||||||||||
ASIF RANGOONWALA | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.94k | £92.40k | £80.98k | £60.82k | £95.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £140.89k | £92.62k | £71.88k | £92.55k | £68.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.12k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mai 2024 | 205 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mai 2024 | 205 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Tachwedd 2022 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Tachwedd 2022 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Rhagfyr 2020 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Rhagfyr 2020 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 JULY 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ENTERED ON COMPANIES REGISTER 21 OCTOBER 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT (A) TO PROMOTE THE EDUCATION OF PEOPLE IN PAKISTAN AND IN THE BRITISH PAKISTANI COMMUNITY IN THE UNITED KINGDOM IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT; (B) TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF THE PEOPLE OF PAKISTAN AND IN THE BRITISH PAKISTANI COMMUNITY IN THE UNITED KINGDOM THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE AND IN OTHER SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT; (C) TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PAKISTAN AND IN THE BRITISH PAKISTANI COMMUNITY IN THE UNITED KINGDOM BY: (I) THE RELIEF OF POVERTY AND THE IMPROVEMENT OF THE CONDITIONS OF LIFE IN SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES; AND (II) THE PROMOTION OF SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION; SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEANS "DEVELOPMENT THAT MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS" (D) TO PROMOTE RACIAL AND RELIGIOUS HARMONY, INCLUDING BY PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN THE PEOPLES OF THE UNITED KINGDOM, PAKISTAN AND OTHER COUNTRIES OF THE WORLD; (E) TO IMPROVE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVE USE OF RESOURCES FOR CHARITABLE PURPOSES IN PAKISTAN; AND (F) THE PROMOTION OF SUCH OTHER PURPOSES BEING EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FOR TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
PAKISTAN AND IN THE BRITISH PAKISTANI COMMUNITY IN THE UNITED KINGDOM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
QUEEN ANNE MANSIONS
86-87 Wimpole Street
London
W1G 9RL
- Ffôn:
- 02079358890
- E-bost:
- info@bpfuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window