ymddiriedolwyr HUCCLECOTE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1128494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
28 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Ann Yates | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Nicholas Butler | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Timothy John Blake | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Beth Julia Sweet | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Richard John Clarke | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Sandra Lillian John | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Lynne Margaret Cooke | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
RONALD CHARLES KEASLEY | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
Scott Matthew Dickens | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
|
||||
Dawn Pearman | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
BERNIE BREWSTER | Ymddiriedolwr | 29 April 2017 |
|
|||||
Sue Clarke | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||
Mary Edna Little | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
CHRIS BREWSTER | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
DEBBIE LONG | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
LORAINE SHAW | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
MAUREEN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
Kay Jenkins | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
Brychan Jenkins | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
KEITH ANDREW LONG | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
||||
John Rainbow BA | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
SUSAN WOODWARD | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|||||
ARNOLD KEITH EKE | Ymddiriedolwr | 15 May 2012 |
|
|
||||
MARK DICKENS | Ymddiriedolwr | 10 May 2012 |
|
|
||||
ANDREW JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SYLVIA BLAKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER ANDREW SHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH JANE JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.