THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ST MARY WITH ST PHILIP AND ST JAMES, WOODFORD

Rhif yr elusen: 1127596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious Activities, Services to the Community

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £182,372
Cyfanswm gwariant: £228,177

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Redbridge

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Ionawr 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST MARY'S CHURCH, WOODFORD (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Revd Dr Elizabeth Margaret Lowson Cadeirydd 04 February 2021
THE WOODFORD PARISH CHURCH MEMORIAL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Shirley Lai Ymddiriedolwr 01 June 2022
Dim ar gofnod
JACQUELINE PEACOCK Ymddiriedolwr 23 April 2022
WOODFORD PAROCHIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Kathy Wiltshire Ymddiriedolwr 22 April 2022
Dim ar gofnod
Adela Kay Ymddiriedolwr 11 October 2020
Dim ar gofnod
John Wiltshire Ymddiriedolwr 11 October 2020
Dim ar gofnod
Kate Adu-Baah Ymddiriedolwr 11 October 2020
Dim ar gofnod
PHILIP PETCHEY Ymddiriedolwr 11 October 2020
THE ANGLICAN SOCIETY FOR THE WELFARE OF ANIMALS
Derbyniwyd: Ar amser
ABBESS ADELICIA CHARITY
Derbyniwyd: 25 diwrnod yn hwyr
THE ELGAR SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Viveca Dutt Ymddiriedolwr 11 October 2020
THE WOODFORD PARISH CHURCH MEMORIAL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Jano Elizabeth Goodchild Ymddiriedolwr 11 October 2020
Dim ar gofnod
Linda Jean Wiskin Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Gemma Low Ymddiriedolwr 01 April 2018
Dim ar gofnod
Sarah Reynolds Ymddiriedolwr 19 April 2015
THE WOODFORD PARISH CHURCH MEMORIAL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
ANNE JONES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
VALERIE FONE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £204.32k £142.68k £133.17k £200.99k £182.37k
Cyfanswm gwariant £157.06k £170.40k £156.30k £160.19k £228.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 16 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 16 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 29 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. MARYS CHURCH
HIGH ROAD
LONDON
E18 2PA
Ffôn:
020 8505 3000