GOLDEN CENTRE OF OPPORTUNITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WE PROVIDE SUPPORT SERVICES TO THE ELDERLY AND WELFARE ADVICE TO THE LOCAL COMMUNITY.THROUGH A DROP IN CENTRE .WE ALSO HELP FIND EMPLOYMENT.BY PROVIDING A WORK CLUB AND A JOB CLUB TO ASSIST IN APPLICATION, INTERVIEW SKILLS, LETTER WRITING.ETC. WE HELP THOSE FOR WHOM ENGLISH IS NOT THEIR FIRST LANGUAGE WITH APPEALS AT TRIBUNALS, TEACH IT SKILLS ,ESOL CLASSES ,AND PROVIDE A HOME WORK CLUB
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £34,000 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 24 Ebrill 2009: Cofrestrwyd
- NO (Enw gwaith)
- SOMALI GOLDEN AGE CARE GROUP (Enw blaenorol)
- SOMALI GOLDEN CENTRE OF OPPORTUNITIES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDI MOHOMED | Cadeirydd |
|
|
|||||
AWALE DAYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MOHAMED Yussuf SECRETARY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AHMED ABDI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | 30/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.84k | £100.47k | £105.33k | £38.31k | £83.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.91k | £99.14k | £102.20k | £36.81k | £82.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.50k | £20.78k | £16.16k | £9.00k | £34.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | 162 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2022 | 11 Ebrill 2023 | 71 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2021 | 17 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2021 | 17 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2020 | 13 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2020 | 13 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 NOVEMBER 2007 AS AMENDED 8 APRIL 2009 AS AMENDED ON 16 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF SOMALI CITIZENS IN MANCHESTER BY; A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING INCLUDING ASSISTANCE TO FIND EMPLOYMENT; B) THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS; C) THE PROMOTION OF GOOD HEALTH; AND D) THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Golden Centre Of Opportunities
Windrush Millennium Centre
70 Alexandra Road
MANCHESTER
M16 7WD
- Ffôn:
- 07794297045
- E-bost:
- nasara37@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window