THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. AIDAN, GRAVESEND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship open to all; Pastoral work including visiting sick and bereaved; Taking of religous assemblies in schools; Provision of youth clubs, social clubs for the elderly, nursery schools and supporting other charities in the UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,150 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 16 Mehefin 2009: Previously excepted registration
- ST AIDAN, GRAVESEND PCC (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Michael Jeffrey Payne | Cadeirydd | 06 September 2018 |
|
|
||||
Janice Elizabeth Hollands | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Robert Alfred Hollands | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Michael Frederick Butler A.I.B. | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Steven Kench-Cannon | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Dr Peter John Harris | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Ashurst | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
Joseph Dennis Ashurst | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
DAVID STUART SISTERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET DOROTHY TREVOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNIFER ROWLATT RAWLINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID JOHN RAWLINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL JOHN WELCH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOREEN ANNE MCINTOSH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA MARY POTTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £257.35k | £250.61k | £264.09k | £281.52k | £309.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £254.43k | £252.17k | £266.92k | £297.37k | £295.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.15k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
177 MARLING WAY
GRAVESEND
DA12 4RF
- Ffôn:
- 01474746702
- E-bost:
- BARBARA.POTTER@BLUEYONDER.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window