ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. PETER, WOKING
Rhif yr elusen: 1127922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV Jonathan Mark Gutteridge Thomas | Cadeirydd | 07 May 2014 |
|
|
||||
Louise Jane Webb | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Brenda Cox | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Anthony Morton | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
David Richard Wilde | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Kay Dodds | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Patrick Phillipps | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Jennifer Anne Jones | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Brenda Joyce Collard | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
MARK LEMPRIERE | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
GEOFFERY CHARLES PUGH | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
PAULINE MARGARET WILDE | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
RACHEL ELIZABETH JOHNSON | Ymddiriedolwr | 18 May 2012 |
|
|
||||
MRS ROSEMARY MCCRUM BA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.