THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LEONARD'S, LEXDEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
- Regular public worship open to all. - The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. - Pastoral work, including visiting the sick and the bereaved. - Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. - Promoting the mission of the Church through activities for senior citizens & parents and toddlers. - Supporting other charities in UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 27 Chwefror 2009: Previously excepted registration
- LEXDEN PCC (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Matthew Jonathan SIMPKINS | Cadeirydd | 07 September 2018 |
|
|
||||
Deirdre Christine Fordham | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Linda Anne Firth | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Nicholas John Allston | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Michael Charles Firth | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Amanda Jane Allston | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Clare Yvonne Cleverdon | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Julie Frances Hinchcliffe | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Maureen Marguerite Watkins | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
David John Burrows | Ymddiriedolwr | 29 March 2019 |
|
|
||||
Rev Margaret Frances Telford Whiteman | Ymddiriedolwr | 29 March 2019 |
|
|
||||
YVONNE GAIL ROMAIN | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
DAVID ALAN WATKINS | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||
Rev VIVIEN EVELYN MENDHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Adrian Steward | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH ANNE STEELE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACQUELINE VIOLET MESSINGER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £163.54k | £118.16k | £214.77k | £133.35k | £153.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £171.38k | £160.01k | £146.82k | £172.41k | £197.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Leonards Church
Lexden Road
Colchester
CO3 4BL
- Ffôn:
- 01206 575565
- E-bost:
- admin@stleonardslexden.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window