PAUL'S CANCER SUPPORT CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to: - provide information, support, education & complementary therapies to people whose lives have been touched by cancer, recognising and respecting their individual needs; - reach all sections of the community - encourage the users of our service to give feedback on our services and to be actively involved in the Centre's work; - advance health through health promotion work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
- PAUL'S CANCER SUPPORT CENTRE (Enw gwaith)
- PAUL D'AURIA CANCER SUPPORT CENTRE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Anne Bunting | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Kerena Alison Richards | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
||||
Marcus Chrisoph Durst | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
||||
Elspeth Cox MVO | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £283.56k | £270.04k | £276.54k | £309.44k | £206.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £244.50k | £275.92k | £291.41k | £237.88k | £234.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.80k | £5.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27/01/2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 03/12/2012 as amended on 18 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE GOOD HEALTH AND PROVIDE INFORMATION, SUPPORT, THERAPIES AND EDUCATION TO PEOPLE AFFECTED BY CANCER AND THEIR FAMILIES
Maes buddion
UNDEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
F R P ADVISORY LLP
110 CANNON STREET
LONDON
EC4N 6EU
- Ffôn:
- 01642917559
- E-bost:
- LIANNE.MAIDMAN@FRPADVISORY.COM
- Gwefan:
-
WWW.FRPADVISORY.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window